ymddiriedolwyr BAIL FOR IMMIGRATION DETAINEES ( BID )
Rhif yr elusen: 1077187
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hannah Elizabeth Keal | Ymddiriedolwr | 14 May 2024 |
|
|
||||
Miranda Eng Keast | Ymddiriedolwr | 08 August 2023 |
|
|||||
Basmah Sahib | Ymddiriedolwr | 08 August 2023 |
|
|
||||
Seth Kwadwo Sarfo | Ymddiriedolwr | 08 August 2023 |
|
|
||||
Peter Simon Quinlan Target | Ymddiriedolwr | 15 December 2021 |
|
|
||||
Anne Louise Shewring | Ymddiriedolwr | 19 October 2021 |
|
|
||||
Gordon Lee | Ymddiriedolwr | 08 June 2021 |
|
|||||
Tamara Walters | Ymddiriedolwr | 31 March 2020 |
|
|
||||
Claire Jost | Ymddiriedolwr | 31 March 2020 |
|
|
||||
Suhan Rajkumar | Ymddiriedolwr | 31 March 2020 |
|
|
||||
Kezia Tobin | Ymddiriedolwr | 22 June 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.