SRI BARDAI BRAHMIN SAMAJ (LEICESTER) UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Our Samaj organises events, functions and education sessions that ensure advancement of Hindu religion and cultural tradition with particular reference to Bardai Brahmins. We ensure that these functions provide recreational or other leisure time occupation in the interest of social welfare for the members of the local community and in particular the Samaj.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2023
Pobl

15 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Darparu Adnoddau Dynol
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Swydd Gaerl?r
Llywodraethu
- 15 Mai 2001: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamlesh Vallabhdas Joshi | Ymddiriedolwr | 10 November 2024 |
|
|
||||
Harsh Vasantray Modha | Ymddiriedolwr | 10 November 2024 |
|
|
||||
Hirenkumar Thanki | Ymddiriedolwr | 10 November 2024 |
|
|
||||
Megha Ravikumar Dave | Ymddiriedolwr | 10 November 2024 |
|
|
||||
Ankita Jignesh Bhatt | Ymddiriedolwr | 10 November 2024 |
|
|
||||
Vishnu Vijay Chhelavada | Ymddiriedolwr | 10 November 2024 |
|
|
||||
Vishal Harishchandra Dave | Ymddiriedolwr | 10 November 2024 |
|
|
||||
Vanita Pravinchandra Bhogaita | Ymddiriedolwr | 10 November 2024 |
|
|
||||
Dhara Samir Popat | Ymddiriedolwr | 10 November 2024 |
|
|
||||
Kaushik Vyas | Ymddiriedolwr | 10 November 2024 |
|
|
||||
Bharat Jivram Modha | Ymddiriedolwr | 10 November 2024 |
|
|
||||
Dr Ravikumar Anilkumar Dave | Ymddiriedolwr | 10 November 2024 |
|
|
||||
Harshad Harish Joshi | Ymddiriedolwr | 10 November 2024 |
|
|
||||
Chintalben Harshad Joshi | Ymddiriedolwr | 13 November 2022 |
|
|
||||
Dr Pravinchandra Bhogaita | Ymddiriedolwr | 13 November 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.38k | £15.97k | £2.04k | £13.29k | £13.70k | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.24k | £6.06k | £1.33k | £14.60k | £10.46k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | 22 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 13 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 14 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 09 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2019 | 04 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 21 NOVEMBER 1997 AS AMENDED ON 10 DECEMBER 2000
Gwrthrychau elusennol
A) THE ADVANCEMENT OF HINDU RELIGION AND CULTURAL TRADITION WITH PARTICULAR REFERENCE TO BARDAI BRAHMINS B) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION IN HINDU RELIGION CULTURE AND TRADITIONS C) TO PROVIDE FACILITIES FOR RECREATIONAL OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION IN THE INTEREST OF SOCIAL WELFARE FOR THE LOCAL COMMUNITY AND IN PARTICULAR THE SAMAJ WHO ARE IN NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES YOUTH AGE INFIRMITY OR DISABLEMENT D) THE RELIEF OF POVERTY SICKNESS AND DISTRESS AND ADVANCEMENT OF EDUCATION THROUGH THE PROVISION OF FINANCIAL OR OTHER ASSISTANCE IS CALCULATED TO RELIEVE THEIR NEEDS AS THE TRUSTEES SHALL BY THEIR DISCRETION DETERMINE
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
128 Laverton Road
Hamilton
LEICESTER
LE5 1WJ
- Ffôn:
- 07743553547
- E-bost:
- secretary@bardaionline.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window