Hanes ariannol CUMBRIA YOUTH ALLIANCE
Rhif yr elusen: 1079508
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £737.78k | £755.74k | £750.23k | £1.34m | £598.44k | |
|
Cyfanswm gwariant | £621.32k | £621.73k | £715.05k | £850.88k | £1.09m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £70.66k | £70.57k | £70.70k | £157.49k | £70.92k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £65.94k | £73.45k | £80.00k | £513.68k | £184.53k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £78.05k | £3.61k | £1.53k | £1.18m | £520.91k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £24.41k | £20.68k | £11.91k | £7.87k | £4.74k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £634.69k | £660.19k | £648.10k | £157.49k | £70.92k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £637 | £722 | £125 | £45 | £1.87k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £70.57k | £17.87k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £621.32k | £621.73k | £715.05k | £850.88k | £1.09m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £3.91k | £4.68k | £6.88k | £11.50k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £227.29k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.