ymddiriedolwyr TIME AND TALENTS ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1084545
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angela Woodley | Cadeirydd | 13 December 2017 |
|
|
||||
Michael Dellapina | Ymddiriedolwr | 07 September 2023 |
|
|||||
Hetal Gandhi | Ymddiriedolwr | 07 September 2023 |
|
|
||||
Jo Breeze | Ymddiriedolwr | 07 September 2023 |
|
|
||||
Timea Kadar | Ymddiriedolwr | 08 September 2021 |
|
|
||||
Mark Fisher | Ymddiriedolwr | 08 September 2021 |
|
|
||||
Alisa Dolgova | Ymddiriedolwr | 08 September 2021 |
|
|
||||
Susan Lower | Ymddiriedolwr | 08 September 2021 |
|
|
||||
Francis Williams | Ymddiriedolwr | 25 June 2019 |
|
|
||||
Anne Christien Koch | Ymddiriedolwr | 25 June 2019 |
|
|
||||
Rebecca Bland | Ymddiriedolwr | 07 March 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.