Hanes ariannol SOUND MINDS
Rhif yr elusen: 1079521
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £156.99k | £149.78k | £141.99k | £156.28k | £219.07k | |
|
Cyfanswm gwariant | £159.62k | £158.27k | £137.09k | £154.53k | £225.24k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £18.13k | £71.52k | £71.25k | N/A | £4.98k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £38.00k | N/A | £11.80k | £26.67k | £13.42k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.