ymddiriedolwyr ST MARY'S ELTHAM COMMUNITY CENTRES ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1077280
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shivani McCormack | Ymddiriedolwr | 17 October 2023 |
|
|
||||
Brenda Lobo | Ymddiriedolwr | 05 December 2022 |
|
|
||||
Timothy Crossley | Ymddiriedolwr | 05 December 2022 |
|
|
||||
Milena Mitova | Ymddiriedolwr | 31 January 2022 |
|
|
||||
Bee Twidale | Ymddiriedolwr | 16 December 2019 |
|
|
||||
Marian McGuigan | Ymddiriedolwr | 11 November 2019 |
|
|
||||
Robert Treacher | Ymddiriedolwr | 24 October 2013 |
|
|
||||
JULIA GALE | Ymddiriedolwr | 13 August 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.