Hanes ariannol THE HUB, HAZELWELL

Rhif yr elusen: 1078799
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £109.26k £102.70k £140.35k £150.24k £167.15k
Cyfanswm gwariant £130.81k £128.66k £140.54k £154.18k £180.05k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k £26.40k £511 N/A £2.00k