Hanes ariannol MANNA MINISTRIES EUROPE

Rhif yr elusen: 1090460
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2018 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022
Cyfanswm Incwm Gros £5.35k £20.45k £26.98k £27.94k £19.91k
Cyfanswm gwariant £28.00k £23.15k £27.17k £31.81k £23.44k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A