ymddiriedolwyr GREAT EDSTONE VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 1077839
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Kynnersley Harrison | Ymddiriedolwr | 03 May 2024 |
|
|
||||
Anne Kay | Ymddiriedolwr | 22 November 2022 |
|
|
||||
Paul Stuart Taylor | Ymddiriedolwr | 05 April 2022 |
|
|
||||
RICHARD WOOSNAM | Ymddiriedolwr | 01 November 2017 |
|
|||||
Pauline Edwards-Harrison | Ymddiriedolwr | 05 August 2016 |
|
|
||||
ALAN DOWKES | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.