Hanes ariannol THE ASSOCIATION OF TEESDALE DAY CLUBS
Rhif yr elusen: 1079248
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £116.76k | £135.07k | £199.22k | £129.00k | £171.83k | |
|
Cyfanswm gwariant | £119.00k | £130.48k | £164.07k | £129.42k | £126.76k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £11.69k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £18.23k | £19.56k | £19.70k | £45.64k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.