Dogfen lywodraethu THE ASSOCIATION OF TEESDALE DAY CLUBS
Rhif yr elusen: 1079248
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 01/07/1997 AS AMENDED ON 31/07/1999 AS AMENDED ON 11/01/2000 AS AMENDED ON 08/08/2005 AS AMENDED BY SCHEME DATED 24/01/2006 AS AMENDED ON 24/03/2011 AS AMENDED ON 16 MAR 2017
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF, PRIMARILY (BUT NOT EXCLUSIVELY), ELDERLY AND DISABLED PEOPLE IN TEESDALE IN ANY MANNER WHICH NOW IS OR HEREAFTER MAY BE DEEMED BY LAW TO BE CHARITABLE IN PARTICULAR BY THE PROVISION OF ACTIVITIES WHICH MEET THEIR SOCIAL HEALTH AND EDUCATIONAL NEEDS
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
TEESDALE
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.