Hanes ariannol KITH AND KIDS
Rhif yr elusen: 1080972
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £523.59k | £510.89k | £522.89k | £424.15k | £535.86k | |
|
Cyfanswm gwariant | £517.08k | £529.95k | £440.75k | £446.68k | £543.15k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £80.57k | £53.37k | £4.16k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £209.81k | £63.60k | £385.90k | N/A | £319.72k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £212.64k | £355.02k | £79.00k | N/A | £180.58k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £154 | £187 | £122 | N/A | £193 | |
|
Incwm - Arall | £101.00k | £92.09k | £57.87k | N/A | £35.37k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £478.51k | £490.23k | £409.88k | N/A | £522.98k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £38.57k | £39.73k | £30.87k | N/A | £20.17k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £10.41k | £10.95k | £11.03k | N/A | £7.15k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.