Ymddiriedolwyr CARN BREA VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 1085642

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATTHEW TRETHOWAN | Cadeirydd | 21 March 2015 |
|
|
||||
Sandra Old | Ymddiriedolwr | 28 February 2025 |
|
|
||||
Ian Mitchell | Ymddiriedolwr | 28 February 2025 |
|
|
||||
Karen Mitchell | Ymddiriedolwr | 28 February 2025 |
|
|
||||
Keith Old | Ymddiriedolwr | 05 March 2019 |
|
|
||||
Allan Finlay | Ymddiriedolwr | 05 March 2019 |
|
|
||||
Peter Barrett | Ymddiriedolwr | 05 March 2015 |
|
|
||||
Barbara Barrett | Ymddiriedolwr | 05 March 2015 |
|
|
||||
VICKY TRETHOWAN | Ymddiriedolwr | 21 March 2013 |
|
|
||||
MICHAEL KITE | Ymddiriedolwr | 21 March 2013 |
|
|
||||
WAYNE FROST | Ymddiriedolwr | 21 March 2013 |
|
|
||||
MS P KURZFIELD | Ymddiriedolwr | 21 March 2013 |
|
|
||||
MICHAEL FROST | Ymddiriedolwr | 21 March 2013 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.