Hanes ariannol CORY ENVIRONMENTAL TRUST IN EAST NORTHAMPTONSHIRE

Rhif yr elusen: 1078034
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012
Cyfanswm Incwm Gros £51.25k £50.25k £50.10k £0 £29.27k
Cyfanswm gwariant £48.67k £9.94k £47.14k £0 £68.65k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A