FAIR PLAY (WORKFORCE) LIMITED
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Established in 1992 to promote the role of women in the Welsh economy activities: Policy and practitioner role - strategic and operational Expert advisory and influencing role Research activities to increase evidence base Development of ideas and implementation of pilots/projects; Evaluation, review and monitoring Provision of training and consultancy services
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2022
Cyfanswm incwm:
£3,025,728
Roddion a chymynroddion | £2.91k | |
Weithgareddau elusennol | £2.78m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £243.65k | |
Buddsoddiadau | £132 | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£3,183,163
Codi arian | £6.75k | |
Weithgareddau elusennol | £3.18m | |
Arall | £1.18k |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £2,665,976 o 3 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £7.93k | |
Gwariant elusennol | £3.18m |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru
Llywodraethu
- 11 Ionawr 2001: Cofrestrwyd
- 17 Ionawr 2025: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- CHWARAE TEG (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.45m | £3.78m | £4.08m | £3.23m | £3.03m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.51m | £3.69m | £3.80m | £3.18m | £3.18m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £4.68k | N/A | £10.00k | £8.54k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £3.41m | £3.67m | £3.82m | £2.95m | £2.67m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.41m | £0 | £0 | £142 | £2.91k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £16.81k | £100.53k | £64.31k | £157.35k | £243.65k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £23.71k | £3.67m | £4.01m | £3.04m | £2.78m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £477 | £885 | £2.27k | £442 | £132 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £5.92k | £0 | £34.85k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.50m | £3.60m | £3.79m | £2.99m | £3.18m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £15.94k | £15.84k | £2.02k | £7.76k | £6.75k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.58k | £0 | £24.99k | £10.16k | £10.20k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £76.74k | £0 | £176.96k | £1.18k |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £14.51k | £66.18k | £40.45k | £28.35k | £10.20k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £1.35m | £870.21k | £1.20m | £1.75m | £1.88m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £687.84k | £167.09k | £188.11k | £671.65k | £947.03k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 114 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 114 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 480 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 480 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 29 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 29 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 21 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 21 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 16 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 16 Tachwedd 2020 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 23/02/1994 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 18/10/1996 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 15/11/2000 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 12/11/2003 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 15/11/2007 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 12/11/2008 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 05/12/2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 20/01/2015 as amended on 30 Nov 2018
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE COMPANY IS TO EXPAND THE ROLE OF WOMEN IN THE WELSH ECONOMY AND IN THE WELSH WORKFORCE BY ALL APPROPRIATE MEANS INCLUDING: A) RAISING THE AWARENESS OF THE BARRIERS FACING WOMEN IN FULFILLING THEIR POTENTIAL IN THE LABOUR AND ECONOMIC MARKET B) IDENTIFYING AND PUBLICISING THE EXISTENCE OF GOOD PRACTICES IMPLEMENTED BY EMPLOYERS AND AGENCIES INVOLVED IN ECONOMIC DEVELOPMENT WHICH ENCOURAGE AND ASSIST WOMEN TO FULFIL THEIR ECONOMIC POTENTIAL C) PROVIDING GUIDANCE, INFORMATION, ADVICE AND ASSISTANCE TO EMPLOYERS TO ENABLE AND ASSIST THEM TO IMPLEMENT CHANGES IN WORKING PRACTICES D) PROVIDING GUIDANCE, INFORMATION, ADVICE AND ASSISTANCE TO OTHER AGENCIES INVOLVED IN ECONOMIC DEVELOPMENT TO ENABLE AND ASSIST THEM TO IMPLEMENT CHANGES TO THEIR PRACTICES WHICH WILL ASSIST WOMEN TO FULFIL THEIR ECONOMIC POTENTIAL E) PROVIDING A FORUM TO ENABLE ALL AGENCIES AND ORGANISATIONS INVOLVED IN THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF WALES TO WORK TOGETHER TOWARDS THE OBJECTIVE OF INCREASING THE ROLE OF WOMEN IN THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF WALES.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE NATIONAL.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window