Hanes ariannol LANCASTER WEST CHILDREN'S COMMUNITY NETWORK
Rhif yr elusen: 1078316
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (56 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £406.49k | £280.61k | £385.31k | £275.11k | £301.08k | |
|
Cyfanswm gwariant | £331.31k | £205.13k | £296.17k | £303.12k | £349.51k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £244.67k | £213.51k | £62.33k | £62.33k | £221.02k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £3.97k | £15.00k | £62.33k | £7.53k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.