UGANDAN SUPPORT
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Ugandan support provides care for the people of Uganda in particular in Busia. Apart from the care of orphaned and underprivileged children, Ugandan Support has a vision to provide opportunities beyond schooling, by helping Ugandan youth prepare for adult life.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2020
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Hampshire
- Surrey
- Uganda
Llywodraethu
- 30 Mawrth 2000: Cofrestrwyd
- 17 Mehefin 2022: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- US (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.48k | £1.33k | £150 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.05k | £0 | £843 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 07 Ionawr 2022 | 68 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 02 Rhagfyr 2020 | 32 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2018 | 06 Mawrth 2020 | 127 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2018 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED ON 26 MAY 1999 AS AMENDED ON 26 FEBRUARY 2000.
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF POVERTY, SICKNESS AND DISTRESS, THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN RELIGION IN PARTICULAR, BUT NOT EXCLUSIVELY AMONG CHILDREN, YOUNG PEOPLE AND THEIR CARERS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window