ymddiriedolwyr FORWARD HOUSING
Rhif yr elusen: 1078391
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harry Charles McKeown | Ymddiriedolwr | 05 August 2024 |
|
|
||||||
Kathryn Elizabeth Platts | Ymddiriedolwr | 02 May 2024 |
|
|||||||
Joshua Prince | Ymddiriedolwr | 27 October 2023 |
|
|
||||||
John Smith | Ymddiriedolwr | 11 May 2023 |
|
|||||||
Gareth Anthony Jackson | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||||
JEAN CURD | Ymddiriedolwr | 25 June 2020 |
|
|||||||
Matthew Smith | Ymddiriedolwr | 16 July 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.