MAROA CHRISTIAN COUNSELLING INTERNATIONAL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We give counselling to married couples, We counsel, Parents with difficult children, Young and Teenagers, Premarital, Marriage Counselling, Grief and all except Drug and Alchohol addictions.Child care.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2019
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Greenwich
- Hackney
- Nigeria
- Unol Daleithiau
Llywodraethu
- 27 Mawrth 2000: Cofrestrwyd
- PENTECOSTAL REDEEMED MINISTRIES (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADEKEMI OYINADE AOFOLAJU | Ymddiriedolwr | 01 May 2014 |
|
|
||||
Pastor VICTORIA OLUREMI GEORGE | Ymddiriedolwr | 01 May 2014 |
|
|
||||
ELIZABETH OLUFUNKE AOFOLAJU | Ymddiriedolwr | 01 May 2013 |
|
|
||||
Pastor REBECCA OLAYINKA ADEOSUN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/09/2015 | 01/09/2016 | 01/09/2017 | 30/09/2018 | 30/09/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £800 | £210 | £120 | £108 | £225 | |
|
Cyfanswm gwariant | £720 | £175 | £95 | £80 | £192 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 280 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 280 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 646 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 646 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1011 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1011 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1376 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1376 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 13 Awst 2020 | 14 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST EXECUTED 2 JULY 1999 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL DEED DATED 23 SEPTEMBER 2003
Gwrthrychau elusennol
(1) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION IN THE CHRISTIAN FAITH AND COUNSELLING IN PARTICULAR THROUGH THE PROVISION OF COUNSELLING AND TRAINING (2) THE RELIEF OF POVERTY
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
37 CLOTHWORKERS ROAD
LONDON
SE18 2PD
- Ffôn:
- +442083167074
- E-bost:
- rebeccaadeosun@skyyahoo.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window