Hanes ariannol PARENT SUPPORT GROUP ( SOUTH EAST )
Rhif yr elusen: 1077755
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £18.29k | £20.82k | £12.87k | £6.20k | £24 | |
|
Cyfanswm gwariant | £20.70k | £18.40k | £12.82k | £1.86k | £1.72k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £12.50k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £15.00k | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.