SHOOTING STAR CANCER SUPPORT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The objects of the charity are the relief of sickness by the provision and equipping of an integrated specialist cancer treatment facility, including a specific area dedicated to services for women, at Wrexham Maelor Hospital.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

13 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Cymru
Llywodraethu
- 03 Mawrth 2000: Cofrestrwyd
- WREXHAM MAELOR HOSPITAL'S SHOOTING STAR APPEAL (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID PARRY | Cadeirydd |
|
|
|||||
DAVID SPALDING | Ymddiriedolwr | 18 April 2024 |
|
|
||||
Karen Sinclair | Ymddiriedolwr | 02 March 2022 |
|
|
||||
Zarina Kagan | Ymddiriedolwr | 03 February 2021 |
|
|
||||
Pamela Wedley | Ymddiriedolwr | 11 December 2019 |
|
|
||||
Edwin Mark Williams | Ymddiriedolwr | 25 February 2016 |
|
|
||||
Mark Common | Ymddiriedolwr | 20 November 2013 |
|
|
||||
Dr Jenny Duguid | Ymddiriedolwr | 12 December 2012 |
|
|
||||
Jonathan Pye | Ymddiriedolwr | 12 December 2012 |
|
|
||||
Yvonne Lush | Ymddiriedolwr | 23 October 2012 |
|
|
||||
MOIRA JONES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RICHARD ALUN MORGAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MICHAEL KENNETH HUGH CRUMPLIN MB BS | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £45.54k | £55.30k | £68.18k | £70.98k | £85.44k | |
|
Cyfanswm gwariant | £19.70k | £12.78k | £101.68k | £84.88k | £70.91k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 09 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 09 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 17 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 17 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 28 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 28 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 31 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 31 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 18 JANUARY 2000 as amended on 19 Sep 2019
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF SICKNESS BY THE PROVISION AND EQUIPPING OF AN INTEGRATED SPECIALIST CANCER TREATMENT FACILITY, INCLUDING A SPECIFIC AREA DEDICATED TO SERVICES FOR WOMEN, AT WREXHAM MAELOR HOSPITAL
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
MD Coxey & Co Ltd
25 Grosvenor Road
WREXHAM
Clwyd
LL11 1BT
- Ffôn:
- 01978 291100
- E-bost:
- admin@mdcoxey.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window