Hanes ariannol BRITISH WIRELESS FOR THE BLIND FUND
Rhif yr elusen: 1078287
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.74m | £1.18m | £1.13m | £1.16m | £1.64m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.76m | £1.91m | £1.50m | £1.47m | £1.55m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.35m | £770.37k | £739.33k | £776.70k | £1.31m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £227.03k | £140.35k | £143.56k | £106.69k | £156.53k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £68.88k | £172.90k | £166.12k | £200.93k | £118.12k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £93.28k | £96.75k | £80.23k | £77.81k | £61.21k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £1.02k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.21m | £697.55k | £635.98k | £656.56k | £1.21m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.27m | £1.45m | £1.14m | £1.17m | £1.14m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £285.37k | £305.44k | £213.73k | £213.81k | £273.61k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £25.81k | £33.72k | £23.21k | £14.64k | £15.97k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £8.95k | £9.29k | £6.55k | £1.30k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £31.58k | £16.34k | £25.43k | £28.51k | |
|
Gwariant - Arall | £211.09k | £156.12k | £141.25k | £91.99k | £132.49k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.