THE JOLANTA AND MAX NEUFELD CHARITABLE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
In support of its general charitable objectives the trust have in the past year made donations to support charities active in protecting civil liberties and promoting penal reform.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 16 Mai 2000: Cofrestrwyd
- STET (Enw gwaith)
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Deborah Alison Saunt | Cadeirydd | 13 January 2018 |
|
|||||
Bartholomew Preston | Ymddiriedolwr | 01 October 2024 |
|
|
||||
David Judah Rosenberg | Ymddiriedolwr | 18 January 2018 |
|
|
||||
Colin Hayward | Ymddiriedolwr | 13 January 2018 |
|
|
||||
STEPHEN MAX NEUFELD | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £41.21k | £41.21k | £40.79k | £48.81k | £40.86k | |
|
Cyfanswm gwariant | £43.66k | £43.66k | £35.00k | £36.28k | £39.08k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 16 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 16 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 26 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 26 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 10 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 10 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 30 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 30 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 09 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | 09 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 2ND SEPTEMBER 1999
Gwrthrychau elusennol
(A) TO SUPPORT THE FURTHERANCE OR ADVANCEMENT OR BENEFIT OF SUCH ON OR MORE CHARITABLE INSTITUTIONS OR CHARITABLE PURPOSES AS THE EXECUTIVE COMMITTEE SHALL FROM TIME TO TIME SELECT PROVIDED THAT NO FUNDS MAY BE APPLIED FOR ANY PURPOSE WHICH IS NOT CHARITABLE (B) TO PRESERVE FOR THE BENEFIT OF THE PEOPLE OF GREATER LONDON AND OF THE NATION AT LARGE THE BUILDINGS AND OTHER PARTS OF THE ARCHITECTURAL, CONSTRUCTIONAL HERITAGE AS MAY EXIST IN AND AROUND THE AREA OF FITZROVIA WHERE THEY ARE OF PARTICULAR BEAUTY, HISTORICAL, ARCHITECTURAL OR CONSTRUCTIONAL INTEREST.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Flat 13
Sawmill Studios
19 Parr Street
LONDON
N1 7GW
- Ffôn:
- 02034174031
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window