MENAI BRIDGE COMMUNITY HERITAGE TRUST LTD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Trust runs an accredited museum in a renovated historic building. It offers outreach and educational activities. The collection of artefacts and documents relates to the two Menai bridges. The Trustees are working towards moving the museum to a permanent waterfront location in Menai Bridge The current building also operates as a community centre.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £2,859 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Ynys Môn
Llywodraethu
- 14 Awst 2000: Cofrestrwyd
- PROSIECT MENAI (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter George Alexander | Ymddiriedolwr | 19 June 2024 |
|
|
||||
Professor Robert David Borsley | Ymddiriedolwr | 19 June 2024 |
|
|
||||
Dr Marc Collinson | Ymddiriedolwr | 19 June 2024 |
|
|
||||
Dr Lowri Ann Rees | Ymddiriedolwr | 19 June 2024 |
|
|
||||
Jamie Leigh Roberts | Ymddiriedolwr | 31 May 2023 |
|
|
||||
Jennifer Joy Porter | Ymddiriedolwr | 12 March 2022 |
|
|
||||
Benjamin Poulton | Ymddiriedolwr | 13 March 2021 |
|
|
||||
Kerry Adele Evans | Ymddiriedolwr | 11 January 2020 |
|
|
||||
Gareth Jones | Ymddiriedolwr | 18 June 2015 |
|
|
||||
John Stuart Cole | Ymddiriedolwr | 22 May 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £55.44k | £51.38k | £39.63k | £24.63k | £28.21k | |
|
Cyfanswm gwariant | £41.73k | £26.30k | £44.28k | £25.87k | £30.26k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £42.73k | £20.25k | £4.49k | £2.86k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 15 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 15 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 24 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 19 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 19 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 24/11/97, AS AMENDED 27 SEPTEMBER 2002 AND AS AMENDED BY A SPECIAL RESOLUTION OF 13 MARCH 2008
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT FOR WHICH THE TRUST IS ESTABLISHED IS TO PRESERVE FOR THE BENEFIT OF THE TOWNSPEOPLE OF THE DISTRICT OF MENAI BRIDGE IN THE COUNTY OF YNYS MON AND OF THE NATION AT LARGE WHATEVER OF THE HISTORICAL ARCHITECTURAL AND CONSTRUCTIONAL HERITAGE MAY EXIST IN AND AROUND THE DISTRICT OF MENAI BRIDGE AFORESAID IN THE FORM OF BUILDINGS (INCLUDING ANY BUILDINGS AS DEFINED IN SECTION 336(1) OF THE TOWN AND COUNTRY PLANNING ACT 1990) OF PARTICULAR BEAUTY OR HISTORICAL ARCHITECTURAL OR CONSTRUCTIONAL INTEREST.
Maes buddion
COUNTY OF YNYS MON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
CANOLFAN THOMAS TELFORD
MONA ROAD
MENAI BRIDGE
ANGLESEY
LL59 5EA
- Ffôn:
- 01248715046
- E-bost:
- info@menaiheritage.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window