ymddiriedolwyr LEEDS FAITHS FORUM
Rhif yr elusen: 1111963
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Right Revd Arun Arora | Cadeirydd | 16 September 2023 |
|
|
||||
Chiragi Solanki | Ymddiriedolwr | 16 September 2023 |
|
|||||
Rev. Dr. Joseph Domenic Cortis | Ymddiriedolwr | 16 September 2023 |
|
|||||
John Philip Websdale | Ymddiriedolwr | 06 February 2023 |
|
|||||
Helen Margaret Faith Michael | Ymddiriedolwr | 10 February 2020 |
|
|
||||
Gurmukh Singh Deagon | Ymddiriedolwr | 07 February 2019 |
|
|||||
MR RASOOL BHAMANI | Ymddiriedolwr | 09 February 2016 |
|
|||||
Dr Simon Howard Phillips | Ymddiriedolwr | 11 February 2015 |
|
|
||||
Jennifer Elizabeth Anderson | Ymddiriedolwr | 25 July 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.