ymddiriedolwyr BEDFORDSHIRE REFUGEE AND ASYLUM SEEKER SUPPORT
Rhif yr elusen: 1096874
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORRIS JOHNS | Cadeirydd | 22 September 2016 |
|
|||||||
Jo Tester | Ymddiriedolwr | 21 September 2023 |
|
|
||||||
Rev Sandra Howes | Ymddiriedolwr | 21 September 2023 |
|
|
||||||
James Biggs | Ymddiriedolwr | 22 October 2015 |
|
|
||||||
Sanja Radic | Ymddiriedolwr | 28 February 2012 |
|
|
||||||
VICTORIA HILLIARD | Ymddiriedolwr | 14 July 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.