Hanes ariannol SPORTSABLE

Rhif yr elusen: 1078742
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019
Cyfanswm Incwm Gros £240.49k £259.39k £289.94k £348.98k £229.97k
Cyfanswm gwariant £249.11k £286.05k £333.02k £331.84k £320.76k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 £0 £0 N/A £50.00k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 £3.60k £1.50k £50.00k £50.00k