Hanes ariannol BRIDGES CENTRE

Rhif yr elusen: 1079085
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.13m £1.05m £1.00m £1.22m £1.11m
Cyfanswm gwariant £1.01m £943.85k £1.07m £1.23m £1.16m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £24.62k £87.85k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £557.49k £110.96k £62.10k £686.56k £504.13k
Incwm o roddion a chymynroddion £29.13k £5.57k £18.83k £26.61k £25.28k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £67.96k £10.76k £35.73k £68.48k £94.87k
Incwm - Weithgareddau elusennol £1.03m £1.03m £942.74k £1.12m £981.57k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £416 £273 £430 £2.56k £5.11k
Incwm - Arall £4.93k £2.87k £4.12k £5.11k £5.06k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.01m £943.85k £1.07m £1.23m £1.16m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £4.11k £3.68k £0 £26.53k £16.67k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £272 £0 £0