ymddiriedolwyr THE WHEELS PROJECT LIMITED
Rhif yr elusen: 1081236
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarah Crew | Cadeirydd | 01 February 2016 |
|
|
||||
Anne Louisa Eason | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|
||||
Duncan Charles Massey | Ymddiriedolwr | 13 October 2022 |
|
|
||||
Rachael Wheatley | Ymddiriedolwr | 03 February 2015 |
|
|
||||
NICK ADAMS | Ymddiriedolwr | 16 July 2013 |
|
|
||||
DAVID SMITHEN | Ymddiriedolwr | 16 July 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.