Hanes ariannol ASIAN DEVELOPMENT ASSOCIATION OF BURY
Rhif yr elusen: 1094722
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £179.32k | £175.28k | £322.47k | £259.20k | £291.87k | |
|
Cyfanswm gwariant | £140.87k | £144.27k | £197.78k | £206.98k | £280.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £33.81k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.