THE SICK DOCTORS TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Offers help and advice to doctors addicted to alcohol & drugs. Also advice & support to relatives. Works to promote understanding of the illness amongst the profession.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 April 2024
Pobl

18 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 13 Ebrill 2000: Cofrestrwyd
- ADDICTIVE PHYSICIAN'S PROGRAMME (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr David Barker | Cadeirydd | 27 April 2013 |
|
|
||||
Dr Sarah Jane Ellison | Ymddiriedolwr | 29 June 2024 |
|
|
||||
Samantha Katharine Williams | Ymddiriedolwr | 29 June 2024 |
|
|
||||
Dr Helen Stinson | Ymddiriedolwr | 24 June 2023 |
|
|
||||
Dr Claire Nelson | Ymddiriedolwr | 25 February 2023 |
|
|
||||
Dr Amulya Misra | Ymddiriedolwr | 25 June 2022 |
|
|
||||
Dr Toby Branfoot | Ymddiriedolwr | 26 October 2019 |
|
|
||||
Janusz Skrybant | Ymddiriedolwr | 22 June 2019 |
|
|
||||
DR Cathryn Jacob | Ymddiriedolwr | 24 March 2018 |
|
|
||||
Dr Michael Dougan | Ymddiriedolwr | 04 November 2017 |
|
|
||||
Dr Catherine Dent | Ymddiriedolwr | 24 June 2017 |
|
|
||||
DR Elizabeth Croton | Ymddiriedolwr | 18 June 2016 |
|
|
||||
Dr Adam Farmer | Ymddiriedolwr | 18 June 2016 |
|
|
||||
Dr Mark Wrigley | Ymddiriedolwr | 18 June 2016 |
|
|
||||
DR RUTH MARGARET MAYALL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ALASDAIR YOUNG | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JACQUI CHANG | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DR JONATHAN HYATT WILLIAMS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/04/2020 | 01/04/2021 | 01/04/2022 | 01/04/2023 | 01/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.20k | £5.57k | £6.02k | £6.98k | £12.02k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.80k | £2.55k | £8.46k | £9.04k | £8.77k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2024 | 04 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2024 | 04 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2023 | 23 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2023 | 23 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2022 | 22 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2022 | 22 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2021 | 22 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2021 | 22 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2020 | 22 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2020 | 22 Ionawr 2021 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION CONVERSION CONVERSION 23 FEB 2021 as amended on 08 Nov 2021
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY SHALL BE EXCLUSIVELY CHARITABLE AND SHALL BE TO RELIEVE THE NEEDS OF MEDICAL PRACTITIONERS AND OTHERS IN THE MEDICAL PROFESSION WHO ARE SUFFERING FROM THE EFFECTS OF DRUGS OR ALCOHOL ABUSE, PRESSURE AT WORK OR OTHER DISTRESS AND OF THE FAMILIES AND DEPENDANTS OF SUCH PRACTITIONERS AND OTHERS IN THE MEDICAL PROFESSION
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
2/1 57 Fotheringay Road
GLASGOW
G41 4NN
- Ffôn:
- 07779629698
- E-bost:
- help@sick-doctors-trust.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window