Hanes ariannol ROSHNI GHAR
Rhif yr elusen: 1078859
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £192.90k | £185.08k | £277.38k | £232.83k | £346.87k | |
|
Cyfanswm gwariant | £146.10k | £128.53k | £150.67k | £185.53k | £261.32k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £32.08k | N/A | £36.51k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £35.90k | £239.70k | £40.90k | £36.51k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.