ymddiriedolwyr ROSHNI GHAR
Rhif yr elusen: 1078859
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr FAMEEDA ANSARI | Cadeirydd | 17 December 2012 |
|
|
||||
Yasmin Qadeer Ismail | Ymddiriedolwr | 12 September 2019 |
|
|
||||
Fozia Shaheen | Ymddiriedolwr | 06 August 2019 |
|
|
||||
Juber Ali | Ymddiriedolwr | 18 August 2018 |
|
|
||||
Roy Williams | Ymddiriedolwr | 29 March 2018 |
|
|||||
Catherine Rowen | Ymddiriedolwr | 29 March 2018 |
|
|
||||
Javaid Akhtar | Ymddiriedolwr | 16 September 2017 |
|
|
||||
Mollie Shutt | Ymddiriedolwr | 15 September 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.