Hanes ariannol THE PAKISTAN WELFARE ASSOCIATION-THE PAKISTAN CENTRE

Rhif yr elusen: 1088884
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £37.82k £44.05k £41.48k £71.75k £26.01k
Cyfanswm gwariant £38.45k £34.22k £31.56k £64.89k £28.55k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A