THE PAKISTAN WELFARE ASSOCIATION-THE PAKISTAN CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
WOMEN GROUP CLASSES SENIOR CITIZEN SESSION CITIZEN ADVICE SURGERY PRE-BOOKED COMMUNITY SOCIAL EVENTS & YOUTH ACTIVITES ADVICE IN PERSON OR OVER THE PHONE
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

25 Ymddiriedolwyr
25 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Brent
Llywodraethu
- 12 Hydref 2001: Cofrestrwyd
- THE PAKISTAN CENTRE (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
25 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIQ MAHMOOD DAR | Cadeirydd |
|
||||||
Iftkhar Raja | Ymddiriedolwr | 01 November 2020 |
|
|
||||
Jameel Anwar | Ymddiriedolwr | 01 November 2020 |
|
|
||||
Anila Nisar | Ymddiriedolwr | 01 November 2020 |
|
|
||||
Akib Mahmood | Ymddiriedolwr | 01 November 2020 |
|
|
||||
Nosheen Munawar Dar | Ymddiriedolwr | 01 November 2020 |
|
|
||||
Atif Nazir | Ymddiriedolwr | 01 November 2020 |
|
|
||||
Syma Mir Hussain | Ymddiriedolwr | 01 November 2020 |
|
|
||||
Mohammad Altaf | Ymddiriedolwr | 01 November 2020 |
|
|
||||
Dil Mohammad Choudry | Ymddiriedolwr | 01 November 2020 |
|
|
||||
Raja Umair Amin | Ymddiriedolwr | 01 November 2020 |
|
|
||||
Mohammad Anwar Hussain | Ymddiriedolwr | 22 September 2019 |
|
|
||||
Amjad Riaz | Ymddiriedolwr | 22 September 2019 |
|
|
||||
ZAFAR IQBAL | Ymddiriedolwr | 26 September 2015 |
|
|
||||
Mrs Qureshi | Ymddiriedolwr | 24 August 2014 |
|
|
||||
BILAL BASHIR | Ymddiriedolwr | 24 August 2014 |
|
|
||||
MOHAMMAD ASHRAF DAR | Ymddiriedolwr | 30 January 2014 |
|
|
||||
MOHAMMAD AZAM CHOUDRY | Ymddiriedolwr | 14 April 2011 |
|
|
||||
MOHAMMAD AKRAM | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SAFDAR HUSSAIN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ARIF KHAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MUNAWWAR HUSSAIN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
NAZIR AHMED NAZIR | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MAHMOOD ANWAR | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
IFTIKHAR AHMAD | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £37.82k | £44.05k | £41.48k | £71.75k | £26.01k | |
|
Cyfanswm gwariant | £38.45k | £34.22k | £31.56k | £64.89k | £28.55k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 04 Mehefin 2024 | 125 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 04 Mehefin 2024 | 125 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 20 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 20 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 23 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 23 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 26 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 26 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 11/02/2001 AS AMENDED ON 28/09/2003 AS AMENDED ON 26/09/2004 AS AMENDED ON 23/09/2012
Gwrthrychau elusennol
(A) TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION AND LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE BY THE MAINTENANCE AND DEVELOPMENT OF A COMMUNITY CENTRE KNOWN AS THE PAKISTAN CENTRE. (B) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION, IN PARTICULAR, IN THE ARTS, CUSTOMS, HISTORY AND LANGUAGE OF PAKISTAN. (C) THE RELIEF OF POVERTY BY THE PROVISION OF AN ACTIVE ADVICE AND COUNSELLING SERVICE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Pakistan Community Centre
Marley Walk
Off Station Parade
Willesden Green
London
NW2 4PU
- Ffôn:
- 020 3161 9495
- E-bost:
- pakcc47@yahoo.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window