ymddiriedolwyr D.A.F.F.O.D.I.L.S.
Rhif yr elusen: 1080579
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICHARD JOHN HAYES | Cadeirydd | 12 March 2005 |
|
|
||||
Katie Ellen Trueman | Ymddiriedolwr | 09 November 2023 |
|
|
||||
Amy Ruth Jones | Ymddiriedolwr | 09 November 2023 |
|
|
||||
Owen Rhys Hughes | Ymddiriedolwr | 22 May 2023 |
|
|
||||
Heather Hughes | Ymddiriedolwr | 13 November 2020 |
|
|
||||
Sarah-Jayne Taylor | Ymddiriedolwr | 09 November 2018 |
|
|
||||
Anne Christine Williams | Ymddiriedolwr | 09 November 2018 |
|
|
||||
Rachel Lee Foley | Ymddiriedolwr | 22 January 2018 |
|
|||||
Hayley Henderson | Ymddiriedolwr | 11 November 2016 |
|
|
||||
Lucia Edsall | Ymddiriedolwr | 11 November 2016 |
|
|
||||
Lisa Peters | Ymddiriedolwr | 11 November 2016 |
|
|
||||
ALISON JAYNE JONES | Ymddiriedolwr | 09 November 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.