THE IRISH DRAUGHT HORSE SOCIETY (GREAT BRITAIN)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To preserve and improve the Irish draught horse and to promote and maintain high standards of breeding, conformation, quality and soundness.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

15 Ymddiriedolwyr
25 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anifeiliaid
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Yr Alban
Llywodraethu
- 02 Mai 2000: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMES WILLIAM NOBLETT | Cadeirydd | 13 July 2013 |
|
|
||||
Mark Richard Mortimer | Ymddiriedolwr | 01 April 2025 |
|
|
||||
Janet Margaret Sarsfield | Ymddiriedolwr | 01 April 2025 |
|
|
||||
Jane Seymour Imbush | Ymddiriedolwr | 01 April 2025 |
|
|
||||
Susan Diane Benson | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||
Kerrilee Wilson | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||
Bruce Langley Mckim | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|||||
Ann Margaret Western | Ymddiriedolwr | 02 April 2023 |
|
|
||||
Heather Julia Glendenning | Ymddiriedolwr | 03 April 2022 |
|
|
||||
Alun Lloyd Davies | Ymddiriedolwr | 02 June 2019 |
|
|
||||
JULIE CORNTHWAITE | Ymddiriedolwr | 16 April 2017 |
|
|
||||
NIGEL WAKEFIELD | Ymddiriedolwr | 13 July 2013 |
|
|
||||
HEATHER MARGARET CHAPLIN MA HONS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
NORMA GRUBB | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARY ELIZABETH MEYLER WILSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £96.10k | £55.42k | £107.79k | £117.26k | £117.61k | |
|
Cyfanswm gwariant | £89.43k | £55.15k | £106.28k | £123.38k | £103.38k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 08 Ionawr 2025 | 69 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 02 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 05 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 06 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 08 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 03 Tachwedd 2021 | 3 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 27 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 13 Tachwedd 2020 | 13 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 28 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 7 FEBRUARY 2000
Gwrthrychau elusennol
ARE TO PRESERVE AND IMPROVE THE IRISH DRAUGHT HORSE AND TO PROMOTE AND MAINTAIN HIGH STANDARDS OF BREEDING, CONFORMATION, QUALITY AND SOUNDNESS
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
2 Manor Farm Court
Old Wolverton Road
Old Wolverton
MILTON KEYNES
Buckinghamshire
MK12 5NN
- Ffôn:
- 01768870523
- E-bost:
- admin@idhsgb.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window