Hanes ariannol THE GALLERY ARTS TRUST

Rhif yr elusen: 1089342
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £9.43k £4.06k £9.64k £12.94k £0
Cyfanswm gwariant £9.89k £6.37k £7.42k £11.35k £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A