Hanes ariannol NOMAD OPENING DOORS
Rhif yr elusen: 1078089
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £415.67k | £403.05k | £435.65k | £461.36k | £508.65k | |
|
Cyfanswm gwariant | £392.75k | £406.74k | £412.63k | £412.84k | £469.04k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £33.89k | £30.50k | £5.00k | £10.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £58.27k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | N/A | £7.65k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £437.15k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £5.58k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £468.23k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £817 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.