Hanes ariannol THE INTERLINK FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1079311
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £797.70k | £944.23k | £1.35m | £1.03m | £916.72k | |
|
Cyfanswm gwariant | £796.22k | £916.37k | £1.20m | £1.12m | £987.61k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £148.75k | £113.93k | £117.00k | £100.00k | £100.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £177.07k | £94.79k | £99.80k | £271.67k | £184.92k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £25.12k | £27.70k | £54.31k | £104.50k | £111.93k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £772.24k | £916.22k | £1.24m | £855.06k | £785.53k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £336 | £304 | £239 | £236 | £252 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £50.21k | £69.75k | £19.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £786.89k | £909.11k | £1.19m | £1.12m | £980.04k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £9.33k | £7.25k | £7.45k | £3.22k | £7.57k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £10.60k | £9.60k | £8.40k | £8.40k | £9.60k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.