EAST DEAN AND FRISTON VILLAGE HALL TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provision of village hall facilities
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £914 o 2 gontract(au) llywodraeth
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Dwyrain Sussex
Llywodraethu
- 29 Hydref 1999: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
William Hallett | Cadeirydd | 22 June 2015 |
|
|
||||
Lesley d'Urso | Ymddiriedolwr | 09 February 2022 |
|
|
||||
Paul Seeley | Ymddiriedolwr | 27 July 2021 |
|
|
||||
Jo Taylor | Ymddiriedolwr | 30 September 2020 |
|
|
||||
Tony Deadman | Ymddiriedolwr | 26 June 2018 |
|
|
||||
Stephanie Jane Carter | Ymddiriedolwr | 26 June 2018 |
|
|
||||
Martyn Fletcher | Ymddiriedolwr | 02 November 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £62.45k | £24.19k | £57.09k | £66.00k | £65.77k | |
|
Cyfanswm gwariant | £55.40k | £33.95k | £36.18k | £55.55k | £67.43k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £600 | £836 | £914 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £19.43k | £16.75k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 21 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 21 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 16 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 16 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 19 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 19 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 03 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 15 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 15 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 1ST JULY 1999
Gwrthrychau elusennol
A VILLAGE HALL FOR THE USE OF INHABITANTS OF THE PARISH OF EAST DEAN AND FRISTON IN THE COUNTY OF EAST SUSSEX WITHOUT DISTINCTION OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS, INCLUDING USE FOR MEETINGS, LECTURES AND CLASSES, AND FOR OTHER FORMS OF RECREATION AND LEISURE-TIME OCCUPATION, WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS AND THE PROVISIONS OF SECTION 2 (4) OF THE PUBLIC TRUSTEE ACT 1906 SHALL APPLY TO THE SAID COUNCIL AND TO THE COMMITTEE RESPECTIVELY IN LIKE MANNER AS THEY APPLY TO THE PUBLIC TRUSTEE AND MANAGING TRUSTEES.
Maes buddion
PARISH OF EAST DEAN AND FRISTON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
East Dean & Friston Village Hall
Village Green Lane
East Dean
EASTBOURNE
BN20 0DR
- Ffôn:
- 07542 683045
- E-bost:
- tina@edfvillagehall.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window