REIGATE GRAMMAR SCHOOL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The provision of day school education, in or near Reigate, to boys and girls between the ages of two and eighteen.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Cyfanswm incwm:
£33,398,467
Roddion a chymynroddion | £1.50m | |
Weithgareddau elusennol | £31.68m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £18.34k | |
Arall | £204.05k |
Cyfanswm gwariant:
£31,649,647
Codi arian | £495.99k | |
Weithgareddau elusennol | £31.15m | |
Arall | £0 |
-£37,047 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £495.99k | |
Gwariant elusennol | £31.15m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £1.75m |
Pobl

459 Gweithwyr
13 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 4 |
£70k i £80k | 7 |
£90k i £100k | 1 |
£100k i £110k | 4 |
£130k i £140k | 1 |
£150k i £200k | 1 |
£250k i £300k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Surrey
Llywodraethu
- 10 Awst 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 271160 CHINTHURST SCHOOL EDUCATIONAL TRUST LIMITED
- 07 Awst 2000: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rebecca Sturt | Ymddiriedolwr | 28 June 2024 |
|
|||||
Johanna Hamilton | Ymddiriedolwr | 28 June 2024 |
|
|
||||
John Duncan Anderson | Ymddiriedolwr | 28 June 2024 |
|
|
||||
Margaret Ann Shipley | Ymddiriedolwr | 19 June 2023 |
|
|
||||
Edward Miles Wheeler | Ymddiriedolwr | 26 April 2021 |
|
|
||||
Dr Shrilla Banerjee | Ymddiriedolwr | 10 March 2021 |
|
|
||||
Nicholas Weber | Ymddiriedolwr | 25 July 2017 |
|
|
||||
MARY BRAUGHLER-EDMUNDS | Ymddiriedolwr | 24 July 2017 |
|
|
||||
MAXINE JULIE HULME | Ymddiriedolwr | 11 April 2017 |
|
|
||||
LISA PAGE | Ymddiriedolwr | 11 April 2017 |
|
|
||||
CHRISTOPHER MARK DIXON | Ymddiriedolwr | 11 April 2017 |
|
|
||||
Marc Robert Benton | Ymddiriedolwr | 16 September 2015 |
|
|
||||
MARK PHILIP ELSEY | Ymddiriedolwr | 27 June 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £24.12m | £25.32m | £27.54m | £31.46m | £34.58m | |
|
Cyfanswm gwariant | £23.86m | £24.41m | £24.75m | £29.09m | £31.65m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £806.28k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £624.17k | £1.05m | £1.79m | £1.60m | £1.50m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £233.92k | £104.36k | £288.54k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £23.08m | £23.85m | £25.30m | £29.39m | £31.68m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £40.14k | £31.49k | £30.72k | £28.25k | £18.34k | |
|
Incwm - Arall | £375.17k | £157.82k | £309.62k | £158.82k | £204.05k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £370.29k | £50.00k | £6.21k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £23.43m | £23.98m | £24.35m | £28.66m | £31.15m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £435.83k | £432.61k | £397.45k | £431.48k | £495.99k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £27.51k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £39.18m | £36.57m | £36.40m | £36.65m | £36.87m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £1.90m | £2.17m | £3.30m | £4.17m | £4.25m | |
|
Cyfanswm asedau | £2.35m | £2.82m | £2.55m | £2.85m | £3.29m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£2.10m | -£3.88m | -£3.85m | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £22.02m | £21.19m | £18.39m | £17.11m | £15.61m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 21 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 21 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 20 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 20 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 14 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 14 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 29 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 29 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 17 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 17 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 22/03/2000 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 06/11/2000 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 24/03/2007 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 29/07/2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 08/08/2011
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION (INCLUDING RELIGIOUS EDUCATION) BY: CARRYING ON IN OR NEAR REIGATE A DAY AND, IF THE GOVERNORS THINK FIT, A BOARDING SCHOOL OR SCHOOLS FOR BOYS AND GIRLS; PROVIDING AND SUPPORTING THE SPECIALIST EDUCATION AND TRAINING OF MALE AND FEMALE CHORISTERS IN CHURCH MUSIC AND CHORAL SINGING IN THE CATHEDRAL TRADITION; AND THE PROVISION AND SUPPORT OF A CHOIR OR CHOIRS TO BE KNOWN AS THE GODFREY SEARLE CHOIR, WHICH SHALL PARTICIPATE IN SUCH CHURCH SERVICES, CONCERTS AND PERFORMANCES OF CHORAL CHURCH MUSIC IN THE CATHEDRAL TRADITION AS THE GOVERNORS MAY REASONABLY DECIDE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
REIGATE GRAMMAR SCHOOL
REIGATE ROAD
REIGATE
RH2 0QS
- Ffôn:
- 01737222231
- E-bost:
- bursar@reigategrammar.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window