Hanes ariannol GLOUCESTERSHIRE ACADEMY OF MUSIC LIMITED
Rhif yr elusen: 1085708
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £302.93k | £298.44k | £326.24k | £524.92k | £511.42k | |
|
Cyfanswm gwariant | £310.58k | £301.92k | £342.76k | £452.95k | £420.45k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £25.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £236.79k | £179.48k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £0 | £7.70k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £272.77k | £314.12k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £854 | £630 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £14.52k | £9.48k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £409.45k | £420.45k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £43.50k | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £0 | £1.80k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.