Dogfen lywodraethu GLOUCESTERSHIRE ACADEMY OF MUSIC LIMITED
Rhif yr elusen: 1085708
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 05/03/1993 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 03/01/2001 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 19/09/2003 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 09/10/2003 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 11/03/2014 as amended on 19 Sep 2022
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE PUBLIC EDUCATION BY THE PROMOTION OF THE STUDY PRACTICE KNOWLEDGE AND APPRECIATION OF THE ART OR SCIENCE OF MUSIC AND OTHER PERFORMING ARTS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED. IN PRACTICE GLOUCESTERSHIRE
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.