THE CARTER'S MEADOW TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
MANAGEMENT OF LAND KNOWN AS CARTERS MEADOW FOR VILLAGE AMENITY. PLANTING OF O4 300 NATIVE TREES, CREATION OF WILD FLOWER AREA, MAINTENANCE OF POND AND FOOTPATHS. MANAGEMENT COMMITTEE SETS OUT OBJECTIVES FOR THE YEAR AND IS SUPPORTED BY VOLUNTEERS.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 04 April 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Suffolk
Llywodraethu
- 16 Mai 2000: Cofrestrwyd
- THE CARTER'S MEADOW TRUST (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDREW GEORGE STRINGER | Cadeirydd | 04 August 2020 |
|
|
||||
Andrew John Payne | Ymddiriedolwr | 01 December 2024 |
|
|
||||
Trevor Woods | Ymddiriedolwr | 27 March 2024 |
|
|
||||
Kirsty Pollintine | Ymddiriedolwr | 22 November 2016 |
|
|
||||
Peter Howard Gibbs | Ymddiriedolwr | 19 February 2014 |
|
|
||||
JUDITH SARAH FEARN | Ymddiriedolwr | 26 April 2012 |
|
|
||||
ANDREW JAMES COLINS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 04/04/2020 | 04/04/2021 | 04/04/2022 | 04/04/2023 | 04/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £29 | £0 | £0 | £62 | £623 | |
|
Cyfanswm gwariant | £149 | £120 | £58 | £785 | £70 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 04 Ebrill 2024 | 12 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 04 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 04 Ebrill 2023 | 11 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 04 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 04 Ebrill 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 04 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 04 Ebrill 2021 | 19 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 04 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 04 Ebrill 2020 | 10 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 04 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 27 MARCH 2000 AS AMENDED 2 SEPTEMBER 2008
Gwrthrychau elusennol
THE MANAGING AND ADMINISTRATION OF THE LAND IN MEMORY OF MRS LLOYDS FATHER AS A RECREATIONAL AMENITY FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THE PARISH OF COTTON SUFFOLK BUT SUBJECT TO THE FOLLOWING RESTRICTIONS- 1. THE LAND SHALL BE KEPT AS A PERMANENT OPEN SPACE 2. THE LAND MAY NOT BE SOLD BUT WILL BE HELD IN PERPETUITY FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF COTTON 3. NO BUILDING OR STRUCTURE SHALL BE ALLOWED ON THE LAND EXCEPT AS ANCILLARY TO THE USE OF THE LAND (EG A SPORTS PAVILION)
Maes buddion
PARISH OF COTTON, SUFFOLK
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
12 Double Corner
Mendlesham Road
Cotton
STOWMARKET
IP14 4RF
- Ffôn:
- 01449766650
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window