Dogfen lywodraethu THE NATIONAL ASSOCIATION OF DISABLED SUPPORTERS
Rhif yr elusen: 1079740
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 28/08/1999 AS AMENDED ON 17/02/2000 AS AMENDED ON 15/04/2004 AS AMENDED ON 27/09/2004 AS AMENDED ON 24/06/2008 AS AMENDED ON 16/05/2013 AS AMENDED ON 19/05/2015
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE THE NEEDS OF DISABLED PEOPLE BY PROMOTING IMPROVED ACCESS TO AND IMPROVED FACILITIES FOR THEM AS SPORTS SPECTATORS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.