ymddiriedolwyr MANKIND INITIATIVE
Rhif yr elusen: 1089547
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARK BROOKS | Cadeirydd | 09 October 2007 |
|
|||||
Robin Parkes | Ymddiriedolwr | 28 February 2024 |
|
|
||||
Dr Alexandra Papamichail | Ymddiriedolwr | 28 February 2024 |
|
|
||||
Jonathan Eagle-Service | Ymddiriedolwr | 29 June 2019 |
|
|
||||
Dr Ben Hine | Ymddiriedolwr | 25 November 2017 |
|
|
||||
DR Elizabeth Bates | Ymddiriedolwr | 21 May 2016 |
|
|
||||
Lori Busch | Ymddiriedolwr | 15 November 2010 |
|
|
||||
MRS ROZ WILLIS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.