Hanes ariannol THE AFRICAN CHILD (UK)

Rhif yr elusen: 1079610
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2005 31/03/2006 31/03/2007 31/03/2008 31/03/2009
Cyfanswm Incwm Gros £194.22k £200.97k £203.33k £303.01k £256.31k
Cyfanswm gwariant £184.21k £207.78k £201.74k £295.20k £264.44k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A