Hanes ariannol CUTTY SARK TRUST

Rhif yr elusen: 1080462
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2010 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2014 31/07/2015
Cyfanswm Incwm Gros £9.29m £21.68m £5.98m £3.88m £4.89m
Cyfanswm gwariant £8.43m £12.64m £6.26m £3.67m £5.03m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0
Incwm o roddion a chymynroddion £9.28m £21.67m £3.07m £430.92k £580.61k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £3.65k £7.50k £2.91m £3.45m £4.31m
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £2.46k £1.91k £796 £208 £929
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £6.26k £35.28k £29.66k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £8.29m £12.43m £3.77m £1.30m £1.84m
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu £125.17k £192.20k £812.13k £35.90k £52.42k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0