FRIENDS OF GRAVES PARK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To assist other Trusts with interests in Graves Park in enhancing and maintaining the park for leisure, education and conservation in conjunction with the local community and in particular the citizens of Sheffield. To preserve the fauna and flora for the benefit and enjoyment of park users. To act as a conduit in raising funds to achieve those objects.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
15 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Dinas Sheffield
Llywodraethu
- 19 Ebrill 2000: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAROLINE D DEWAR | Cadeirydd |
|
|
|||||
Peter Robert Bragg | Ymddiriedolwr | 28 November 2024 |
|
|
||||
Maureen Edwards | Ymddiriedolwr | 28 November 2024 |
|
|
||||
Philip Kent Hobson | Ymddiriedolwr | 03 October 2023 |
|
|
||||
David Hartlebury | Ymddiriedolwr | 03 July 2019 |
|
|
||||
ERNEST WILLIAM BREWIN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BARBARA GREATOREX | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
STEVEN CHAPMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £36.95k | £9.55k | £5.56k | £10.42k | £149.33k | |
|
Cyfanswm gwariant | £38.85k | £1.35k | £3.91k | £4.86k | £144.90k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 28 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 28 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 05 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 22 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 24 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 18 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 18 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 7 SEPTEMBER 1999 AS AMENDED 22 MARCH 2000
Gwrthrychau elusennol
(1) TO ASSIST OTHER TRUSTS WITH INTERESTS IN GRAVES PARK IN ENHANCING AND MAINTAINING THE PARK FOR LEISURE, EDUCATION AND CONSERVATION IN CONJUNCTION WITH THE LOCAL COMMUNITY (2) TO PRESERVE THE FLORA AND FAUNA FOR THE BENEFIT AND ENJOYMENT OF THE PARK USERS
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
141 MOUNT VIEW ROAD
SHEFFIELD
S8 8PJ
- Ffôn:
- 01142589562
- E-bost:
- friends@gravespark.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window